Резюме соискателей на должность помощника заместителя директора вахтой в Уральске
За всё время
По соответствию
20 резюме
Опыт работы
14 лет 5 месяцев
Последнее место работы
ТОО «Батыс Бұрғылау Сервис»
заместитель директора • Август 2014 — по настоящее времяОпыт работы
19 лет 11 месяцев
Последнее место работы
ТОО «РЦКУ-Уральск»
Заместитель директора • Февраль 2013 — по настоящее времяДругие резюме
Директор,заместитель директора,руководитель подразделения
57 лет • Был в пятницу • Обновлено 20 мая600 000 ₸
Опыт работы
18 лет
Последнее место работы
ТОО "УТПК"
Заместитель директора по развитию • Сентябрь 2017 — Май 2023специалист в сфере природопользования
35 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 4 января 2019150 000 ₸
Опыт работы
14 лет
Последнее место работы
Бурлинское ГУ по охране лесов и животного мира
Заместитель директора по производству • Март 2018 — по настоящее времяОпыт работы
26 лет 1 месяц
Последнее место работы
ГККП "Ясли-сад №37 Отдела образования г.Уральск Акимата г.Уральск
Заместитель директора по АХЧ • Июль 2017 — Декабрь 2023Другие резюме
Опыт работы
15 лет 6 месяцев
Последнее место работы
ТОО KEPIL
Заместитель директора по производству • Январь 2017 — по настоящее времяДругие резюме
Инженер по охране труда и технике безопасности
28 лет • Был во вторник • Обновлено 7 августа300 000 ₸
Опыт работы
7 лет 1 месяц
Последнее место работы
Госучережение
Заместитель директора • Сентябрь 2021 — по настоящее времяОпыт работы
15 лет 9 месяцев
Последнее место работы
Уральский технологический колледж Сервис
Заместитель директора по информационным технологиям • Январь 2009 — по настоящее времяОпыт работы
9 лет
Последнее место работы
APEC training center
Заместитель директора по операционной работе • Ноябрь 2022 — по настоящее времяИнженер по эксплуатации и технического обслуживания инженерных систем, инженер ПТО по строительству
40 лет • Обновлено 7 сентябряОпыт работы
15 лет 5 месяцев
Последнее место работы
ТОО Карьертау
Менеджер по строительству • Январь 2024 — по настоящее времяОпыт работы
15 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Altair
Заместитель генерального директора • Апрель 2023 — по настоящее времяДиректор управляющей компании или заместитель директора
48 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 11 марта 2022Опыт работы
23 года 5 месяцев
Последнее место работы
Некоммерческое Акционерное Общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (организация, образованная объединением бывших БТИ, Гипрозем, ЦОН и ГЦВП)
Руководитель Управления регистрации • Июль 2018 — Январь 2022Заместитель директора по персоналу, директор отдела продаж
31 год • Была более двух недель назад • Обновлено 12 февраля 2022Опыт работы
10 лет 8 месяцев
Последнее место работы
ТОО Алтындар
Заведующий супермаркета • Сентябрь 2019 — по настоящее времяИнженер по охране труда и технике безопасности
43 года • Был более двух недель назад • Обновлено 22 декабря 20221 000 000 ₸
Опыт работы
10 лет 5 месяцев
Последнее место работы
COCR
Транспортные услуги • Апрель 2022 — по настоящее времяТехник по тестированию на герметичност,гидротест,ойл флешинг,оператор по болтовым соединениям
43 года • Был более двух недель назад • Обновлено 22 февраля 2023Опыт работы
20 лет 2 месяца
Последнее место работы
Гате констракшн
Механик • Февраль 2020 — по настоящее времяОпыт работы
12 лет 1 месяц
Последнее место работы
КГП на ПХВ "Уральская городская ветеринарная станция"
Заместитель директора • Июнь 2015 — по настоящее времяОпыт работы
30 лет 9 месяцев
Последнее место работы
Областная станция скорой медицинской помощи
Заместитель директора по медицинской части • Февраль 2015 — по настоящее времяОпыт работы
9 лет 3 месяца
Последнее место работы
ГУ СОШ №31 г. Уральск
Заместитель Директора по административным и хозяйственной части • Март 2016 — по настоящее времяинженер по ТБ, инспектор по ГО и ЧС, специалист по договорам адм-хоз.частью, менеджер по госзакупкам
59 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 29 августа 2020Опыт работы
21 год 4 месяца
Последнее место работы
ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр"
заместитель директора по хозяйственным вопросам • Октябрь 1993 — Январь 2015Опыт работы
46 лет 3 месяца
Последнее место работы
АО «Интергаз Центральная Азия», Управление Магистральных Газопроводов «Уральск»,
Заместитель главного инженера • Ноябрь 2012 — по настоящее время